NUEVO PALAU CATERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Libra, 50
Código Postal 08228
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUEVO PALAU CATERING SL
CIF B66500190
Capital Social 378000.0 Euros
Actividad Provisión de comidas preparadas para eventos
Fecha de Constitución 20/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUEVO PALAU CATERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO PALAU CATERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABREGAT ECONOMISTES & ADVOCATS ASSOCIATS SLP | Administrador Concursal | 26/05/2021 | 25/08/2022 |
Fabregat Vila Jose Maria | REP.ADM.CONC | 26/05/2021 | 25/08/2022 |
Fernandez Garzon Juan | Apoderado Mancomunado | 25/01/2018 | 25/08/2022 |
Gil Soles Jorge | Apoderado Solidario | 16/04/2015 | 25/08/2022 |
Gil Soles Jorge | Apoderado Mancomunado | 25/01/2018 | 25/08/2022 |
Gil Soles Eduardo | Administrador Unico | 13/04/2015 | 30/03/2022 |
Fernandez Silvestre Sara | Apoderado Solidario | 16/04/2015 | 18/02/2020 |
ACTOS BORME DE NUEVO PALAU CATERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 78, S 8, H B 465767, I/A 9 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 28/2021, AUTO FIRME DE FECHA 18/05/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 78, S 8, H B 465767, I/A 9 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 77, S 8, H B 465767, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 28/2021, AUTOS FIRMES DE FECHA 20/05/2021: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, Y 18/11/2021: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 77, S 8, H B 465767, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 77, S 8, H B 465767, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 28/2021, AUTO FIRME DE FECHA 27/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 216, S 8, H B 465767, I/A 7 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 216, S 8, H B 465767, I/A 7 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 216, S 8, H B 465767, I/A 6 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 215, S 8, H B 465767, I/A 5 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 218.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 378.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 136,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 214, S 8, H B 465767, I/A 4 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08