FERNANDEZ SILVESTRE SARA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SILVESTRE SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ SILVESTRE SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE LEMON TREE CONSULTING GROUP SL | Administrador Solidario | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SILVESTRE SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SILVESTRE SARA
Empresa: ACTUACIONES DE IP 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38133 , F 14, S 8, H B 319880, I/A 4 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: NUEVO PALAU CATERING SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Silvestre Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 216, S 8, H B 465767, I/A 6 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Empresa: NUEVO PALAU CATERING SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Silvestre Sara
- Gil Soles Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44763 , F 213, S 8, H B 465767, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Empresa: THE LEMON TREE CONSULTING GROUP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Silvestre Sara
- Font Gasulla Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43182 , F 9, S 8, H B 425772, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Información de FERNANDEZ SILVESTRE SARA
Mostramos los datos de FERNANDEZ SILVESTRE SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SILVESTRE SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos