NOVOTINTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Osa Mayor, 68
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVOTINTA SL
CIF B85215457
Actividad Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 28/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NOVOTINTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVOTINTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Bernal Alejandro | Administrador Solidario | 14/03/2017 | 28/08/2024 |
Benito Bernal Francisco | Liquidador | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
Benito Bernal Francisco | Administrador Solidario | 14/03/2017 | 28/08/2024 |
Benito Bernal Patricia | Administrador Solidario | 14/03/2017 | 28/08/2024 |
Benito Bernal Francisco | Administrador Unico | 14/03/2017 |
ACTOS BORME DE NOVOTINTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446135, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446135, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446135, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446135, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
- Venta y comercialización de revistas, periódicos y publicaciones, así como la venta de material de papelería, librería y objetos de escritorio, accesorios y complementos propios de la actividad; manualidades y otros objetos de dibujo y Bellas Artes. Servicios digitales, de reprografía.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 3 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-28