BENITO BERNAL PATRICIA
Informe ejecutivo de BENITO BERNAL PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENITO BERNAL PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAVACA FRAMA SL | Administrador Solidario | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE BENITO BERNAL PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO BERNAL PATRICIA
Empresa: NOVOTINTA SL
Administrador Solidario
- Benito Bernal Alejandro
- Benito Bernal Francisco
- Benito Bernal Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 446135, I/A 5 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Empresa: NOVOTINTA SL
Administrador Solidario
- Benito Bernal Alejandro
- Benito Bernal Francisco
- Benito Bernal Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24790 , F 172, S 8, H M 446135, I/A 4 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: ARAVACA FRAMA SL
Administrador Solidario
- Benito Bernal Alejandro
- Benito Bernal Francisco
- Benito Bernal Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13271 , F 211, S 8, H M 142539, I/A 11 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: ARAVACA FRAMA SL
Administrador Mancomunado
- Benito Bernal Francisco
- Benito Bernal Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13271 , F 211, S 8, H M 142539, I/A 11 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: ARAVACA FRAMA SL
Administrador Mancomunado
- Benito Bernal Alejandro
- Benito Bernal Francisco
- Benito Bernal Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13271 , F 210, S 8, H M 142539, I/A 8 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Información de BENITO BERNAL PATRICIA
Mostramos los datos de BENITO BERNAL PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO BERNAL PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos