NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL - EXTINGUIDA
Razón Social NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
CIF B38909990
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCRETION SL | Administrador Unico | 11/05/2018 | 26/03/2024 |
Marrero Galdon Domingo Jose | Apoderado | 21/12/2012 | 26/03/2024 |
Marrero Galdon Domingo Jose | Liquidador | 26/03/2024 | 26/03/2024 |
Nieto Raya Emilio Jose | Apoderado | 07/12/2012 | 26/03/2024 |
Garcia Casado Gabriel | Presidente | 11/08/2015 | 11/05/2018 |
Garcia Casado Gabriel | Consejero | 11/08/2015 | 11/05/2018 |
Marrero Galdon Domingo Jose | Secretario | 25/03/2014 | 11/05/2018 |
Marrero Galdon Domingo Jose | Consejero | 25/03/2014 | 11/05/2018 |
Mazzaferri Dino Carlos | Consejero | 11/05/2018 | |
GARCIA TIMERMANS CONSULTORES SL | Presidente | 11/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 7 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 7 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 7 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 6 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 6 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 185, S 8, H TF 42757, I/A 5 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-38