GARCIA CASADO GABRIEL
Informe ejecutivo de GARCIA CASADO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE GARCIA CASADO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMIRATES INTERNATIONAL MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 04/04/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CASADO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CASADO GABRIEL
Empresa: NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
Consejero
- Garcia Casado Gabriel
- Marrero Galdon Domingo Jose
- Mazzaferri Dino Carlos
Presidente
- Garcia Casado Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 7 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Empresa: ACCRETION SL
Administrador Unico
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 100, S 8, H TF 50063, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-38
Empresa: NOVA QUALITY ASSURANCE REGISTER SL
Consejero
- Garcia Casado Gabriel
Presidente
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 186, S 8, H TF 42757, I/A 6 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Empresa: ACCRETION SL
Administrador Unico
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 98, S 8, H TF 50063, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Empresa: EMIRATES INTERNATIONAL MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 58, S 8, H TF 50049, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Empresa: GARCIA TIMERMANS CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 41, S 8, H TF 24960, I/A 7 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-38
Empresa: COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA
Consejero
- Andres Ballesteros Jose Francisco
- Garcia Casado Gabriel
- Sainero Caballero Miguel Angel
- Tornes Heinz Peter
Presidente
VocComAudit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 68, S 8, H GC 12709, I/A 30 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-35
Empresa: COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA
Liquidador Solidario
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 68, S 8, H GC 12709, I/A 32 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-35
Empresa: COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA
Liquidador Suplente
Liquidador Solidario
- Andres Ballesteros Jose Francisco
- Garcia Casado Gabriel
- Heinz Peter Tornes
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 68, S 8, H GC 12709, I/A 31 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-35
Empresa: RESIDENCIAL PRINCIPE DE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Casado Gabriel
- Garcia Casado Gabriel
Apoderado Mancomunado
- Garcia Casado Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 69, S 8, H TF 8555, I/A 18 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CASADO GABRIEL
Mostramos los datos de GARCIA CASADO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CASADO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos