NOVA EMPRESA DE BEGUDES NOVABGRUP SL - EXTINGUIDA
Municipio Vilanova del Camí
Provincia Barcelona
Razón Social NOVA EMPRESA DE BEGUDES NOVABGRUP SL
CIF B63980833
Capital Social 336734.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente SANTAULARIA DISTRIBUCIONS SL
VINCULACIONES DE NOVA EMPRESA DE BEGUDES NOVABGRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVA EMPRESA DE BEGUDES NOVABGRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bassa Echaurren Roger | Vicesecret. | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Bassa Echaurren Roger | Consejero | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Enrich Bassa Ramon | Apoderado Solidario | 31/01/2014 | 20/12/2019 |
Enrich Bassa Ramon | Vicepresidente | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Enrich Bassa Ramon | Consejero | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Enrich Bassa Ramon | Secretario | 28/05/2013 | 20/12/2019 |
Isanta Barcons Jose | Apoderado | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Isanta Lasierra Gerard | REPR.143 RRM | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
Isanta Lasierra Gerard | Apoderado | 27/05/2011 | 20/12/2019 |
SANTAULARIA DISTRIBUCIONS SL | Presidente | 04/01/2012 | 20/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVA EMPRESA DE BEGUDES NOVABGRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40832 , F 170, S 8, H B 312274, I/A 16 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SANTAULARIA DISTRIBUCIONS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40832 , F 170, S 8, H B 312274, I/A 15 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.734,00 | Euros |
Capital Actual: | 336.734,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 160, S 8, H B 312274, I/A 14 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 160, S 8, H B 312274, I/A 13 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 159, S 8, H B 312274, I/A 12 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 159, S 8, H B 312274, I/A 12 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 159, S 8, H B 312274, I/A 11 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 159, S 8, H B 312274, I/A 10 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 157, S 8, H B 312274, I/A 9 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 157, S 8, H B 312274, I/A 9 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08