NOSINYEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Parroquia de Rois, 38
Código Postal 15165
Municipio Bergondo
Provincia A Coruña
Razón Social NOSINYEC SL
CIF B15672918
Capital Social 4900000.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes de plástico
Órgano Administración Administrador único
Propietario IPARBAL 99 SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE NOSINYEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOSINYEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA | Auditor | 25/09/2009 | 10/01/2014 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
Cosano Jorda Francisco | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/12/2013 | 10/01/2014 |
Echeverria Villar Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
IPARBAL 99 SL | Socio Unico | 04/12/2013 | 10/01/2014 |
Lanzagorta Casans Jose Miguel | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
Lizariturry Moro Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
Lopez Bravo Velasco Gabriel | Apoderado Mancomunado | 12/11/2013 | 10/01/2014 |
Lopez Diaz Patricia | Apoderado Mancomunado | 09/12/2009 | 10/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOSINYEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 20, S 8, H C 20884, I/A 25 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 20, S 8, H C 20884, I/A 25 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 20, S 8, H C 20884, I/A 25 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 20, S 8, H C 20884, I/A 24 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 45, S 8, H C 20884, I/A 23 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 45, S 8, H C 20884, I/A 22 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Relativo al Ogano de Administración.. 14º. Relativo a la asistencia a las Juntas. 15&. Relativo a los cargos en las Juntas. 16º. Relativo a las actas de las Juntas. 17º. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 44, S 8, H C 20884, I/A 20 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 44, S 8, H C 20884, I/A 20 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 44, S 8, H C 20884, I/A 20 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 44, S 8, H C 20884, I/A 21 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15