MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CC IBERIAN PARTNERS GESTION SL | Representante | 20/01/2010 | 14/02/2014 |
COMPAÑIA ASTURIANA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2014 | |
COMPAÑIA ASTURIANA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | Apoderado | 20/01/2014 | |
NOSINYEC SL | Apoderado Mancomunado | 09/12/2009 | 10/01/2014 |
NOSINYEC SL | Secretario | 12/11/2013 | |
ENTECOM SL | Representante | 30/08/2013 | |
INVERMEDIO 96 SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 |
VINCULACIONES DE MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
Empresa: COCA COLA GESTION SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26352 , F 201, S 8, H M 31899, I/A 47 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Apoderado Mancomunado
- Arias Alonso Constantino
- Mendoza Suarez Jose Maria
Apoderado
- Mendoza Suarez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 171, S 8, H AS 2793, I/A 90 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Empresa: NOSINYEC SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Mendoza Suarez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 44, S 8, H C 20884, I/A 20 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Empresa: ENTECOM SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2930 , F 224, S 8, H M 50278, I/A 14 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Empresa: INVERMEDIO 96 SL
Administrador Solidario
- Gomez Trenor Fos Juan Luis
- Mendoza Suarez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 103, S 8, H AS 16463, I/A 10 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-33
Empresa: COCA COLA GESTION SA
Consejero
Presidente
Representante
- Couceiro Mendez Antonio
- Lanzagorta Casans Jose Miguel
- Lizariturry Moro Juan Manuel
- Mendoza Suarez Jose Maria
- Soler Sancho Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26352 , F 195, S 8, H M 31899, I/A 36 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-28
Empresa: NOSINYEC SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Diaz Patricia
- Mendoza Suarez Jose Maria
- Rufart Garcia Victor
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 41, S 8, H C 20884, I/A 16 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-15
Información de MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDOZA SUAREZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos