NOR INVER SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE NOR INVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOR INVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Catalan Ana | Apoderado Solidario | 23/03/2011 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Ana Maria | Representante | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Ana Maria | Apoderado Solidario | 23/03/2011 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Maria Mercedes | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Maria Mercedes | Vicepresidente | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
Llorens Torne Maria Mercedes | Consejero | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
LLOTOR SL | Presidente | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
LLOTOR SL | Consejero | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
LLOTOR SL | Socio Unico | 26/02/2013 | 23/08/2013 |
Perez Cordero Ignacio | Secretario | 08/04/2011 | 23/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOR INVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 188, S 8, H M 27257, I/A 15 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 188, S 8, H M 27257, I/A 15 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 188, S 8, H M 27257, I/A 14 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: NOR INVER SA
- HA QUEDADO TRANSFORMADA LA SOCIEDAD EN "SOCIEDAD LIMITADA",HA QUEDADO CAMBIADO EL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS Y HAN QUEDADO REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 139, S 8, H M 27257, I/A 13 (03/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: NOR INVER SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 139, S 8, H M 27257, I/A 13 (03/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: NOR INVER SA
- Denominación y forma adoptada: NOR INVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 139, S 8, H M 27257, I/A 13 (03/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: NOR INVER SA
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 139, S 8, H M 27257, I/A 12 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Empresa: NOR INVER SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28
Empresa: NOR INVER SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 139, S 8, H M 27257, I/A 11 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: NOR INVER SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 138, S 8, H M 27257, I/A 10 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28