NOMADA PACIFIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Carlos de Chile, 107
Código Postal 14850
Municipio Baena
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOMADA PACIFIC SL
CIF B88515960
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 04/11/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NOMADA PACIFIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOMADA PACIFIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campillos Ocaña Enrique Jose | Administrador Mancomunado | 13/04/2021 | 04/07/2023 |
Campillos Ocaña Enrique Jose | Liquidador Mancomunado | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
Salamanca Vergara Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 13/04/2021 | 04/07/2023 |
Salamanca Vergara Maria Pilar | Liquidador Mancomunado | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
Martinez Lopez Sergio | Administrador Unico | 13/11/2019 | 13/04/2021 |
ACTOS BORME DE NOMADA PACIFIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
- AVDA SAN CARLOS DE CHILE 107 (BAENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39828 , F 200, S 8, H M 707599, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Dirección:C/ HUESCA 6, 1º, 6ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor no especializado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39828 , F 200, S 8, H M 707599, I/A 1 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28