CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
Informe ejecutivo de CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES MECA 2007 SL | Socio Unico | 18/03/2020 | |
PROMOCIONES MECA 2007 SL | Administrador Unico | 18/03/2020 | |
TOP QUALITY TASTE SL | Administrador Unico | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
Empresa: NOMADA PACIFIC SL
Liquidador Mancomunado
- Campillos Ocaña Enrique Jose
- Salamanca Vergara Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
Empresa: NOMADA PACIFIC SL
Administrador Mancomunado
- Campillos Ocaña Enrique Jose
- Salamanca Vergara Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 3 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-14
Empresa: NOMADA PACIFIC SL
Administrador Mancomunado
- Campillos Ocaña Enrique Jose
- Salamanca Vergara Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 13, S 8, H CO 42300, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-14
Empresa: PROMOCIONES MECA 2007 SL
Administrador Unico
- Campillos Ocaña Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 184, S 8, H CO 25910, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-14
Empresa: PROMOCIONES MECA 2007 SL
Administrador Solidario
- Campillos Ocaña Enrique Jose
- Campillos Ocaña Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 184, S 8, H CO 25910, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-14
Empresa: PROMOCIONES MECA 2007 SL
Socio Único
- Campillos Ocaña Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 184, S 8, H CO 25910, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-14
Empresa: TASTETOP SL
Administrador Unico
- Campillos Ocaña Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H CO 33536, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-14
Información de CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE
Mostramos los datos de CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPILLOS OCAÑA ENRIQUE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos