NMAS1 REIM SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NMAS1 REIM SPAIN SL
CIF B86922275
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 23/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ANPORA ASSET MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE NMAS1 REIM SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NMAS1 REIM SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albella Amigo Francisco | Apoderado Solidario | 14/08/2014 | 10/11/2016 |
Albella Amigo Francisco | Administrador Solidario | 26/02/2016 | 10/11/2016 |
ANPORA ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 05/06/2014 | 10/11/2016 |
De Caceres Cabrero Francisco-ignacio | Administrador Solidario | 26/02/2016 | 10/11/2016 |
De Caceres Cabrero Iñigo | Apoderado Solidario | 14/08/2014 | 10/11/2016 |
Albella Amigo Francisco | Secretario | 14/08/2014 | 26/02/2016 |
Albella Amigo Francisco | Consejero | 14/08/2014 | 26/02/2016 |
De Caceres Cabrero Iñigo | Consejero | 14/08/2014 | 26/02/2016 |
Marcot Etienne | Presidente | 14/08/2014 | 26/02/2016 |
Marcot Etienne | Consejero Delegado | 14/08/2014 | 26/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NMAS1 REIM SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 115, S 8, H M 575008, I/A 5 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 115, S 8, H M 575008, I/A 5 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 115, S 8, H M 575008, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 115, S 8, H M 575008, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 115, S 8, H M 575008, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 113, S 8, H M 575008, I/A 3 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 113, S 8, H M 575008, I/A 3 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 113, S 8, H M 575008, I/A 3 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 113, S 8, H M 575008, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31949 , F 111, S 8, H M 575008, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28