NJOY BABY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 12
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NJOY BABY SL
CIF B65615007
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 22/07/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NJOY BABY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NJOY BABY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Sarria Juan-maria | Administrador Solidario | 08/05/2015 | 20/10/2016 |
Cobo Sarria Juan-maria | Liquidador | 20/10/2016 | 20/10/2016 |
John Kenneth Stipancich | Administrador Solidario | 08/05/2015 | 20/10/2016 |
Stipancich John Kenneth | Administrador Solidario | 20/10/2016 | |
Borrell Vilanova Antonio | Administrador Solidario | 27/09/2011 | 08/05/2015 |
Codina Mir Santiago | Administrador Solidario | 27/09/2011 | 08/05/2015 |
Dorca Pujol Jordi | Administrador Solidario | 27/09/2011 | 08/05/2015 |
Karen Pajarillo | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 08/05/2015 |
Mark Zehfuss | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 08/05/2015 |
Meranee Phing | Administrador Solidario | 18/03/2014 | 08/05/2015 |
ACTOS BORME DE NJOY BABY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
- AVDA DE BURGOS NUMERO 12, 2º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33435 , F 197, S 8, H M 601905, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42784 , F 210, S 8, H B 412673, I/A 5 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42784 , F 210, S 8, H B 412673, I/A 5 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.8: ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42784 , F 210, S 8, H B 412673, I/A 4 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42784 , F 210, S 8, H B 412673, I/A 4 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08