BORRELL VILANOVA ANTONIO
Informe ejecutivo de BORRELL VILANOVA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRELL VILANOVA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAST COLOR SA | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
ENOTOP CLOSURES SL | Administrador Solidario | 25/07/2019 | |
NG PLASTICS SL | Administrador Solidario | 12/09/2017 | |
ENOTOP CLOSURES SL | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | |
ENOTOP CLOSURES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE BORRELL VILANOVA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRELL VILANOVA ANTONIO
Empresa: PLAST COLOR SA
Administrador Solidario
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21720 , F 102, S 8, H B 27253, I/A 17 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: ENOTOP CLOSURES SL
Administrador Solidario
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 38, S 8, H B 468970, I/A 5 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
Empresa: ENOTOP CLOSURES SL
Consejero
- Arribas Gilabert Edgar
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Presidente
- Borrell Vilanova Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 38, S 8, H B 468970, I/A 5 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
- Giralt Vidal Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46082 , F 141, S 8, H B 445591, I/A 9 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Administrador Solidario
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 151, S 8, H B 445591, I/A 8 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Consejero
- Bellobi Girona Montse
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
- Giralt Anton Joan
- Guerrero Mateu Bruno
Presidente
- Borrell Vilanova Antonio
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 151, S 8, H B 445591, I/A 8 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Consejero
Presidente
- Borrell Vilanova Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 150, S 8, H B 445591, I/A 7 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: ENOTOP CLOSURES SL
Apoderado Solidario
- Borrell Vilanova Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 37, S 8, H B 468970, I/A 3 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: ENOTOP CLOSURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribas Gilabert Edgar
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 35, S 8, H B 468970, I/A 2 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Empresa: ENOTOP CLOSURES SL
Consejero
- Arribas Gilabert Edgar
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
Presidente
- Borrell Vilanova Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 34, S 8, H B 468970, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
VER MAS ACTOS
Información de BORRELL VILANOVA ANTONIO
Mostramos los datos de BORRELL VILANOVA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRELL VILANOVA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos