GIRALT ANTON JOAN
Informe ejecutivo de GIRALT ANTON JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GIRALT ANTON JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRALT ANTON JOAN
Empresa: RIBESMAX SL
Apoderado Solidario
- Giralt Anton Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46355 , F 35, S 8, H B 517415, I/A 3 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: RIBESMAX SL
Administrador Unico
- Giralt Anton Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46355 , F 34, S 8, H B 517415, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-08
Empresa: RIBESMAX SL
Administrador Unico
- Giralt Anton Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46355 , F 34, S 8, H B 517415, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Consejero
- Bellobi Girona Montse
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
- Giralt Anton Joan
- Guerrero Mateu Bruno
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 151, S 8, H B 445591, I/A 8 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-08
Empresa: NG PLASTICS SL
Consejero
- Borrell Vilanova Antonio
- Codina Mir Santiago
- Giralt Anton Joan
- Giralt Vidal Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 145, S 8, H B 445591, I/A 3 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-08
Información de GIRALT ANTON JOAN
Mostramos los datos de GIRALT ANTON JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRALT ANTON JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos