OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 171
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL
CIF B65595399
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 22/06/2011
Nombres Anteriores
- NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aize Jan Smink | Presidente | 27/11/2014 | 14/12/2015 |
Aize Jan Smink | Consejero | 27/11/2014 | 14/12/2015 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | Secretario | 27/11/2014 | 14/12/2015 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | Consejero | 27/11/2014 | 14/12/2015 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | Liquidador | 14/12/2015 | 14/12/2015 |
Richard Timothy Barfield | Consejero | 27/11/2014 | 14/12/2015 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 26/09/2011 | 14/12/2015 |
Theresa Margaret Bruce | Administrador Unico | 13/12/2013 | 27/11/2014 |
Clarejane Platt | Administrador Unico | 07/07/2011 | 13/12/2013 |
ACTOS BORME DE OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 112, S 8, H B 413298, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 112, S 8, H B 413298, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 112, S 8, H B 413298, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 112, S 8, H B 413298, I/A 5 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 112, S 8, H B 413298, I/A 5 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Empresa: NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
- OCKHAM ONCOLOGY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 111, S 8, H B 413298, I/A 4 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Empresa: NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 111, S 8, H B 413298, I/A 4 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Empresa: NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 111, S 8, H B 413298, I/A 4 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Empresa: NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 111, S 8, H B 413298, I/A 4 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
Empresa: NEXUS ONCOLOGY SPAIN SL
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO,EN ADELANTE "OCKHAM EUROPE LTD"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42655 , F 111, S 8, H B 413298, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08