NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Niceto Alcala Zamora, 21
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
CIF B86998218
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llopis Baldovi Jose | Liquidador | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
Llopis Baldovi Jose | Administrador Unico | 13/02/2015 | 26/09/2017 |
Garcia Guisado Maria | Administrador Unico | 23/07/2014 | 13/02/2015 |
Guillamon Rodriguez Amara | Administrador Unico | 06/05/2014 | 23/07/2014 |
ACTOS BORME DE NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 194, S 8, H M 579190, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 194, S 8, H M 579190, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 194, S 8, H M 579190, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 194, S 8, H M 579190, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 193, S 8, H M 579190, I/A 1 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
Dirección:C/ AVENIDA NICETO ALCALA ZAMORA 21 - PORTAL 5, PIS (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/04/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79). b) Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros - (CNAE 63.3), agentes de la propiedad inmobiliaria (CNAE 68.31)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 193, S 8, H M 579190, I/A 1 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28