LLOPIS BALDOVI JOSE
Informe ejecutivo de LLOPIS BALDOVI JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOPIS BALDOVI JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL | Liquidador | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL | Administrador Unico | 13/02/2015 | 26/09/2017 |
EVOLUTION 4 SPORT SOLUTIONS SL | Liquidador | 21/09/2017 | 21/09/2017 |
EVOLUTION 4 SPORT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 19/08/2014 | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE LLOPIS BALDOVI JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOPIS BALDOVI JOSE
Empresa: NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Liquidador
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Empresa: NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Unico
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 195, S 8, H M 579190, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Empresa: EVOLUTION 4 SPORT SOLUTIONS SL
Liquidador
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32591 , F 185, S 8, H M 586625, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: EVOLUTION 4 SPORT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32591 , F 185, S 8, H M 586625, I/A 2 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: NEXT 2 SPORT MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Unico
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 194, S 8, H M 579190, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: EVOLUTION 4 SPORT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Llopis Baldovi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32591 , F 184, S 8, H M 586625, I/A 1 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Información de LLOPIS BALDOVI JOSE
Mostramos los datos de LLOPIS BALDOVI JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOPIS BALDOVI JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos