NEXGENET INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dels Xocolaters, 66
Código Postal 46190
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social NEXGENET INSTALACIONES SL
CIF B98938509
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 08/09/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NEXGENET INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXGENET INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guilaniu Bou Joaquim | Consejero | 25/09/2017 | 20/12/2022 |
Guilaniu Bou Joaquim | Secretario | 25/09/2017 | 20/12/2022 |
Guillen Dominguez Enrique | Apoderado | 14/06/2018 | 20/12/2022 |
Sagarra Rius Nuria | Consejero | 19/01/2018 | 20/12/2022 |
Sagarra Rius Nuria | Presidente | 19/01/2018 | 20/12/2022 |
Sagarra Rius Nuria | Liquidador Unico | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Sagarra Rius Nuria | Consejero Delegado | 08/02/2018 | 20/12/2022 |
Sagarra Rius Ramon Juan | Consejero | 25/09/2017 | 20/12/2022 |
Iserte Villalba Ana Lourdes | Consejero | 25/09/2017 | 19/01/2018 |
Olivert Ricart Jose Francisco | Presidente | 25/09/2017 | 19/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEXGENET INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 205, S 8, H V 177964, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 205, S 8, H V 177964, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 205, S 8, H V 177964, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 205, S 8, H V 177964, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-46
Consejero Delegado
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 205, S 8, H V 177964, I/A 6 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-46
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 204, S 8, H V 177964, I/A 5 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 204, S 8, H V 177964, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-46
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 203, S 8, H V 177964, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-46
- C/ XOCOLATERS 66 - POLIGONO INDUSTRIAL LA REVA, SE (RIBA-ROJA DE TURIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 203, S 8, H V 177964, I/A 2 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 203, S 8, H V 177964, I/A 2 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-46