ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
Informe ejecutivo de ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTUM PROYECTOS DE INGENIERIA SL | Apoderado | 03/06/2014 |
VINCULACIONES DE ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
Empresa: NEXGENET INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 203, S 8, H V 177964, I/A 2 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-46
Empresa: NEXGENET INSTALACIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guilaniu Bou Joaquim
- Iserte Villalba Ana Lourdes
- Olivert Ricart Jose Francisco
- Sagarra Rius Ramon Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 201, S 8, H V 177964, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: ALTUM PROYECTOS DE INGENIERIA SL
Apoderado
- Iserte Villalba Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7633, L 4932, F 113, S 8, H V 93127, I/A 6 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-46
Empresa: ALTUM PROYECTOS DE INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Hoyos Maria Aranzazu
- Gosalvez Iñiguez Juan Vicente
- Iserte Villalba Ana Lourdes
- Olivert Ricart Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7633, L 4932, F 113, S 8, H V 93127, I/A 5 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-46
Empresa: ALTUM PROYECTOS DE INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Gosalvez Iñiguez Juan Vicente
- Iserte Villalba Ana Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7633, L 4932, F 112, S 8, H V 93127, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-46
Información de ISERTE VILLALBA ANA LOURDES
Mostramos los datos de ISERTE VILLALBA ANA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISERTE VILLALBA ANA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos