NEW VALMAR ESP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW VALMAR ESP SL
CIF B66171117
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEW VALMAR ESP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW VALMAR ESP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borras Salvat Manuel | Apoderado Solidario | 06/04/2021 | 06/07/2021 |
Francois Pierre De Vriendt | Administrador Unico | 20/12/2013 | 06/07/2021 |
Francois Pierre Louis De Vriendt | Liquidador | 06/07/2021 | 06/07/2021 |
Frieda Sanders Hilde | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 06/07/2021 |
ACTOS BORME DE NEW VALMAR ESP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 35, S 8, H B 446010, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 35, S 8, H B 446010, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 35, S 8, H B 446010, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 33, S 8, H B 446010, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 32, S 8, H B 446010, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:FDV HOLDING
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 30, S 8, H B 446010, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 30, S 8, H B 446010, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08
Dirección:AV VIA AUGUSTA 15 25 P.2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:28/11/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA,VENTA,FABRICACION,IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS RELACIONADOS CON LA PUERICULTURA,INCLUYENDO LA ALIMENTACION,EL DESTETE,EL JUEGO,BAÑO Y CUARTO DE NIÑOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44060 , F 30, S 8, H B 446010, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-08