NEVADA MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Jaen, 6
Código Postal 18197
Municipio Pulianas
Provincia Granada
Razón Social NEVADA MOTOR SL
CIF B18090951
Capital Social 2330000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- NEVADA MOTOR SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
Propietario GESTION INTEGRAL ALAMEDA SL
Auditor Segura Del Pino Eduardo
VINCULACIONES DE NEVADA MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEVADA MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Caceres Jose | Apoderado | 11/11/2010 | 17/02/2016 |
Segura Del Pino Eduardo | Auditor | 14/01/2010 | 17/02/2016 |
Vilchez Casas Jose Manuel | Auditor Suplente | 14/01/2010 | 17/02/2016 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 22/07/2014 | 26/01/2016 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Presidente | 05/10/2010 | 26/01/2016 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Consejero | 05/10/2010 | 26/01/2016 |
GESTION INTEGRAL ALAMEDA SL | Socio Unico | 16/12/2014 | 26/01/2016 |
ALVORES URBANA SL | Secretario | 22/07/2014 | |
ALVORES URBANA SL | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2014 | |
ALVORES URBANA SL | Consejero | 22/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEVADA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 64, S 8, H GR 4428, I/AD.Ext (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-18
- Queda cerrada la Hoja, número GR-4.428, correspondiente a la Sociedad "NEVADA MOTOR, SOCIEDAD LIMITADA", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción por la entidad "DEMIURBO SOCIEDAD LIMITADA" como Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 64, S 8, H GR 4428, I/AN.Mar 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 64, S 8, H GR 4428, I/A 38 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-18
- Como actividad principal: Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (con CNAE 6820). Otras actividades: -Compraventa de bienes inmobilirarios por cuenta propia (con CNAE 6810) -Promoción inmobiliaria (con CNAE 4110)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 64, S 8, H GR 4428, I/A 37 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 107, S 8, H GR 4428, I/A 36 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 107, S 8, H GR 4428, I/A 36 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 107, S 8, H GR 4428, I/A 36 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-18
Capital Anterior: | 1.705.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 625.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.330.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 107, S 8, H GR 4428, I/A 35 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-18
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 107, S 8, H GR 4428, I/A 34 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-18
Capital Anterior: | 611.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.094.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.705.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 179,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 106, S 8, H GR 4428, I/A 33 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-18