ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
CIF B04678967
Capital Social 6200558.0 Euros
Fecha de Constitución 10/07/2009
Nombres Anteriores
- ALVORES SERVICIOS ESTRATEGICOS SL
- ULTRASER SL
- ALVORES URBANA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carrion Martinez Jose
VINCULACIONES DE ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Martinez Jose | Administrador Unico | 13/05/2014 | 26/01/2016 |
Carrion Caceres Jose | Administrador Solidario | 21/02/2014 | 13/05/2014 |
Carrion Martinez Jose | Administrador Solidario | 21/02/2014 | 13/05/2014 |
ALVORES URBANA SL | Administrador Solidario | 21/02/2014 | |
Carrion Caceres Jose | Administrador Solidario | 22/07/2009 | 21/02/2014 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 25/02/2011 | 04/11/2013 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 15/01/2010 | 04/11/2013 |
ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 22/07/2009 | 04/11/2013 |
Carrion Caceres Jose | Administrador Solidario | 15/01/2010 | |
Carrion Martinez Jose | Administrador Solidario | 15/01/2010 |
ACTOS BORME DE ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 139, S 8, H M 565752, I/A 6 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 139, S 8, H M 565752, I/A 6 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 139, S 8, H M 565752, I/A 5 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 139, S 8, H M 565752, I/A 5 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 139, S 8, H M 565752, I/A 5 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Capital Anterior: | 6.163.924,00 | Euros |
Aumento de capital: | 36.634,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.200.558,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 138, S 8, H M 565752, I/A 4 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
- oficio de confirmación de la fusión por absorción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 138, S 8, H AL 25886, I/Acierr (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-04
Empresa: ULTRASER SL
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 3& LA FUSION POR UNION DE LAS SOCIEDADES "ULTRASER SL" Y "ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL", SIENDO LO CORRECTO FUSION POR ABSORCION, ABSORBENTE "ULTRASER SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 134, S 8, H M 565752, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: ULTRASER SL
- Sociedades que se fusiónan: ALVORES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 134, S 8, H M 565752, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: ULTRASER SL
- LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS, AUTOMOVILES , ALQUILER DE LOS MISMOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE VEHICULOS, EXPLOTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES, MECANICOS DE VIAJEROS Y EQUIPAJES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31426 , F 134, S 8, H M 565752, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28