NEUROTHERAPY RESEARCH AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEUROTHERAPY RESEARCH AIE
CIF V05270210
Capital Social 1000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEUROTHERAPY RESEARCH AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUROTHERAPY RESEARCH AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Teofilo Hernando | Liquidador | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Fundacion Teofilo Hernando | Socio Miembr | 11/03/2022 | 05/12/2022 |
Fundacion Teofilo Hernando | Administrador Unico | 11/03/2022 | 05/12/2022 |
Garcia De Diego Arturo | Representante | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Garcia De Diego Arturo | Representante | 11/03/2022 | 05/12/2022 |
ADASTRA VENTURES SL | Socio Miembr | 27/04/2021 | 11/03/2022 |
ADASTRA VENTURES SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | 11/03/2022 |
Berbis Moreno Manuel Alvaro | Representante | 13/12/2021 | 11/03/2022 |
CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL | Socio Miembr | 13/12/2021 | 11/03/2022 |
ADASTRA VENTURES SL | Administrador Solidario | 27/04/2021 | 13/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEUROTHERAPY RESEARCH AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 145, S 8, H M 740451, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 145, S 8, H M 740451, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 145, S 8, H M 740451, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 145, S 8, H M 740451, I/A 5 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Administrador Unico
Representante
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 144, S 8, H M 740451, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28