RECALDE LLANOS MARTIN
Informe ejecutivo de RECALDE LLANOS MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 28
Cargos inactivos: 71
Empresas inactivas: 51
CARGOS DE RECALDE LLANOS MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LKS NEXT ESTRUCTURACION DE PROYECTOS SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
LKS NEXT ESTRUCTURACION DE PROYECTOS SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
MODELOS AVANZADOS EN CIENCIAS DE LA VIDA AIE | Representante | 14/08/2024 | |
NOETHER RESEARCH AND DEVELOPMENT AIE | Representante | 14/08/2024 | |
NEWTON RESEARCH AIE | Representante | 14/08/2024 | |
NUEVOS MATERIALES AVANZADOS PARA LA AUTOMOCION AIE | Representante | 14/08/2024 | |
LKS NEXT ESTRUCTURACION DE PROYECTOS SL | Apoderado | 12/06/2024 | |
LKS NEXT ESTRUCTURACION DE PROYECTOS SL | Apoderado | 10/06/2024 | |
A FILM ABOUT QUIET JAZZ AIE | REPR.143 RRM | 16/05/2024 | |
ADVANCED BIOTECHNOLOGY RESEARCH 2023 AIE | Representante | 29/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RECALDE LLANOS MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECALDE LLANOS MARTIN
Empresa: TERAPIAS ONCOLOGICAS AVANZADAS AIE
Liquidador Solidario
Representante
- Berbis De Pedraza Moreno Manuel Alvaro
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 740275, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: TERAPIAS ONCOLOGICAS AVANZADAS AIE
Administrador Solidario
Representante
- Berbis Moreno Manuel Alvaro
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 740275, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: ADUNARE INVESTIGACIONES AIE
Liquidador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741345, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: ADUNARE INVESTIGACIONES AIE
Administrador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741345, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: NEXUS INVESTIGACIONES AIE
Liquidador Solidario
Representante
- Moya Denia Mario Jose
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 755031, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: NEXUS INVESTIGACIONES AIE
Administrador Solidario
Representante
- Moya Denia Mario Jose
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 755031, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: LINNEO INVESTIGACIONES AIE
Liquidador Solidario
Representante
- Berbis De Pedraza Moreno Manuel Alvaro
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 758901, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: LINNEO INVESTIGACIONES AIE
Administrador Solidario
Representante
- Berbis De Pedraza Moreno Manuel Alvaro
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 758901, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Apoderado
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 81864, I/A 12 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Apoderado
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 81864, I/A 11 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
VER MAS ACTOS
Información de RECALDE LLANOS MARTIN
Mostramos los datos de RECALDE LLANOS MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECALDE LLANOS MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos