CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
Informe ejecutivo de CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 43
Empresas activas: 42
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANCES CIENTIFICOS EN BIOMEDICINA AIE | Representante | 27/02/2024 | |
HIPOCRATES INVESTIGACIONES AIE | Representante | 21/02/2024 | |
AVICENA INVESTIGACIONES AIE | Representante | 20/02/2024 | |
INVESTIGACIONES EN NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS AIE | Representante | 19/02/2024 | |
NUEVOS MATERIALES DISRUPTIVOS AIE | Representante | 19/02/2024 | |
ADVANCED GENETICS RESEARCH AIE | Representante | 18/02/2024 | |
MODELOS BIOLOGICOS AVANZADOS AIE | Representante | 16/02/2024 | |
PASTEUR INVESTIGACIONES AIE | Representante | 16/02/2024 | |
PARACELSO INVESTIGACIONES AIE | Representante | 16/02/2024 | |
NUEVAS DIANAS TERAPEUTICAS AIE | Representante | 15/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
Empresa: ADUNARE INVESTIGACIONES AIE
Liquidador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741345, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: ADUNARE INVESTIGACIONES AIE
Administrador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741345, I/A 2 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: NOETHER RESEARCH AND DEVELOPMENT AIE
Administrador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815355, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: NEWTON RESEARCH AIE
Administrador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814275, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Administrador Unico
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764082, I/A 5 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Administrador Solidario
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
- Recalde Llanos Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44659 , F 124, S 8, H M 786546, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Administrador Unico
Representante
- Cortaire Guerendiain Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44659 , F 124, S 8, H M 786546, I/A 3 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: HIPOCRATES INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46461 , F 12, S 8, H M 815859, I/A 1 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: AVICENA INVESTIGACIONES AIE
Administrador Solidario
Representante
- Berbis De Pedraza Moreno Manuel Alvaro
- Cortaire Guerendiain Iñigo
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 208, S 8, H M 814592, I/A 1 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: NUEVOS MATERIALES DISRUPTIVOS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46378 , F 186, S 8, H M 814590, I/A 1 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO
Mostramos los datos de CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTAIRE GUERENDIAIN IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos