NETVOLUTION COMAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joan March, 9
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social NETVOLUTION COMAE SL
CIF B57425696
Fecha de Constitución 24/05/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NETVOLUTION COMAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NETVOLUTION COMAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Arriba Serra Miguel | Liquidador | 23/11/2021 | 23/11/2021 |
De Arriba Serra Miguel | Apoderado Mancomunado | 23/11/2021 | |
De Arriba Serra Miguel | Apoderado | 16/01/2009 | 23/11/2021 |
De Arriba Serra Miguel | Administrador Unico | 15/11/2010 | 23/11/2021 |
Quintana Molinas Pedro | Apoderado Mancomunado | 23/11/2021 | |
Contesti Segui Joan Francesc | Secretario No Consejero | 16/01/2009 | 15/11/2010 |
De Arriba Serra Miguel | Presidente | 16/01/2009 | 15/11/2010 |
De Arriba Serra Miguel | Consejero | 15/11/2010 | |
Garcias Salva Catalina | Consejero | 15/11/2010 | |
Quintana Molinas Pedro | Vicepresidente | 15/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NETVOLUTION COMAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 11 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 11 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-07
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 11 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-07