GARCIAS SALVA CATALINA
Informe ejecutivo de GARCIAS SALVA CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIAS SALVA CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPOCORP VENDING SL | Socio Unico | 03/04/2012 | |
CAPOCORP VENDING SL | Administrador Unico | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIAS SALVA CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIAS SALVA CATALINA
Empresa: S'AUBO SA
Administrador Solidario
- Coll Garcias Jose Miguel
- Garcias Salva Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 18, S 8, H PM 15855, I/A 10 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-07
Empresa: CAPOCORP VENDING SL
Administrador Unico
- Garcias Salva Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 53, S 8, H PM 69357, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-07
Empresa: CAPOCORP VENDING SL
Socio Único
- Garcias Salva Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 53, S 8, H PM 69357, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-07
Empresa: NETVOLUTION COMAE SL
Consejero
- De Arriba Serra Miguel
- Garcias Salva Catalina
- Quintana Molinas Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370 , F 98, S 8, H PM 56328, I/A 11 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-07
Empresa: S'AUBO SA
Administrador Solidario
- Coll Garcias Jose Miguel
- Garcias Salva Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 18, S 8, H PM 15855, I/A 9 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-07
Empresa: S'AUBO SA
Administrador Solidario
- Coll Garcias Miguel
- Garcias Salva Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 18, S 8, H PM 15855, I/A 9 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-07
Información de GARCIAS SALVA CATALINA
Mostramos los datos de GARCIAS SALVA CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIAS SALVA CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos