NETPHONE DEL PRINCIPADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dinamarca, 4
Código Postal 33010
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social NETPHONE DEL PRINCIPADO SL
CIF B33667015
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
VINCULACIONES DE NETPHONE DEL PRINCIPADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NETPHONE DEL PRINCIPADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL | Administrador Solidario | 07/06/2018 | 22/12/2020 |
Gestion De Patrimonio Paredes Y Rivera Sociedad Li | Administrador Solidario | 07/06/2018 | 22/12/2020 |
INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Fernandez Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 07/06/2018 | |
Paredes Mirantes Ruben | Administrador Solidario | 07/06/2018 | |
Fernandez Llames Luis Manuel | Auditor | 08/02/2012 | 24/12/2015 |
Menendez Alvarez Luis | Auditor Suplente | 08/02/2012 | 24/12/2015 |
ACTOS BORME DE NETPHONE DEL PRINCIPADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 190, S 8, H AS 25398, I/A 14 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 190, S 8, H AS 25398, I/A 14 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 190, S 8, H AS 25398, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-33
- Otras modificaciones estatutarias: 27. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 12 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 12 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 12 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-33
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 11 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-33
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 10 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
- C/ DINAMARCA 4 BAJO - POLIGONO ESPIRITU SANTO (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 9 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 189, S 8, H AS 25398, I/A 9 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33