INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dinamarca, 4
Código Postal 33010
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
CIF B74309170
Capital Social 320000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 07/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL
Propietario AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL
VINCULACIONES DE INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL | Socio Unico | 17/02/2021 | 06/04/2022 |
AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | 06/04/2022 |
AMASER FERNANDEZ Y SUAREZ SL | Administrador Solidario | 12/04/2018 | 17/02/2021 |
Gestion De Patrimonio Paredes Y Rivera Sociedad Li | Administrador Solidario | 12/04/2018 | 17/02/2021 |
Fernandez Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 13/07/2011 | 12/04/2018 |
Paredes Mirantes Ruben | Administrador Solidario | 13/07/2011 | 12/04/2018 |
ACTOS BORME DE INNOVACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 9, S 8, H AS 42648, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 9, S 8, H AS 42648, I/A 6 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 9, S 8, H AS 42648, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-33
- Otras modificaciones estatutarias: 16. De la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-33
- C/ DINAMARCA 4 BAJO - POLIGONO ESPIRITU SANTO (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 8, S 8, H AS 42648, I/A 2 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-33