NET ENVIRONMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda America, 7
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NET ENVIRONMENT SL
CIF B65094708
Capital Social 528522.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/04/2009
Nombres Anteriores
- PROINOSA RENOVABLES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Von Wasserschleben Constantin
Propietario IKAV EE SAL
VINCULACIONES DE NET ENVIRONMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NET ENVIRONMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anna Carolina De Oliveira Paegle | Apoderado | 01/03/2013 | 13/01/2017 |
Camblor Garcia Emilio | Apoderado Solidario | 15/12/2015 | 13/01/2017 |
Del Castillo Rubatscher Carlos | Apoderado | 01/03/2013 | 13/01/2017 |
Franz Rainer Klassen | Administrador Solidario | 10/06/2010 | 13/01/2017 |
Gil Gomez Jorge | Apoderado Solidario | 15/12/2015 | 13/01/2017 |
IKAV EE SAL | Socio Unico | 17/12/2015 | 13/01/2017 |
Rodriguez Corral Beatriz | Apoderado Solidario | 15/12/2015 | 13/01/2017 |
Von Wasserschleben Constantin | Administrador Unico | 15/12/2015 | 13/01/2017 |
Del Castillo Rubatscher Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2015 | |
Franz Rainer Klassen | Administrador Unico | 22/02/2013 | 15/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NET ENVIRONMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 169, S 8, H M 609522, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 169, S 8, H M 609522, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 169, S 8, H M 609522, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 168, S 8, H M 609522, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 168, S 8, H M 609522, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- Asesoramiento y gestión de energías renovables así como de otras empresas relacionadas con las energías renovables, también puede producir, comprar, almacenar y vender energías renovables o realizar otras inversiones en el sector de la energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 167, S 8, H M 609522, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- AVDA DE AMERICA 7 - 1ºA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 167, S 8, H M 609522, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Refundición de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 167, S 8, H M 609522, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 167, S 8, H M 609522, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33871 , F 167, S 8, H M 609522, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28