ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
Informe ejecutivo de ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIELSTEIN SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
LA REDONDA SOLAR SL | Apoderado Solidario | 21/12/2022 | |
ALMODOVAR SOLAR SL | Apoderado Solidario | 20/12/2022 | |
SUNSHINE LATIN GMBH & CO KG | REPR.SUC.MAN | 25/03/2022 | |
LA REDONDA SOLAR SL | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | |
NEW UNIVERSELINE SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2020 | |
RADIANT BURST SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2020 | |
ALMODOVAR SOLAR SL | Apoderado Solidario | 10/07/2020 | |
PROTECTIONIST GALLERIES SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 09/06/2020 | |
ENGAGE INTELLIGENTY SL | Administrador Solidario | 06/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
Empresa: HIGHER WINDS SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 535597, I/A 7 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: STABILIZERS AND DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 538924, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: CORPORATE REELECTION SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 548893, I/A 3 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: BUSINESS SUFFICIENCY SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 535598, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: INTELLIGENT CHALLENGE SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 535596, I/A 6 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: ECONOMIC INTENTION SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 548892, I/A 4 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: BIELSTEIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45729 , F 217, S 8, H B 497091, I/A 11 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Empresa: BIELSTEIN SL
Administrador Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
- Benedikt Burchard Maria Ortmann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45729 , F 217, S 8, H B 497091, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: LA REDONDA SOLAR SL
Apoderado Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 209, S 8, H B 507034, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: ALMODOVAR SOLAR SL
Apoderado Solidario
- Anna Carolina De Oliveira Paegle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 141, S 8, H B 507033, I/A 12 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
VER MAS ACTOS
Información de ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE
Mostramos los datos de ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAEGLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos