ENTRENADORES COMERCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Sierra Perenchiza, 9
Código Postal 46370
Municipio Chiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTRENADORES COMERCIALES SL
CIF B98572829
Capital Social 102000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 01/10/2013
Nombres Anteriores
- NAYADES 2013 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENTRENADORES COMERCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTRENADORES COMERCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Alcon Francisco Manuel | Liquidador Unico | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Martin Alcon Francisco Manuel | Administrador Unico | 16/02/2015 | 10/01/2023 |
Martin Alcon Francisco Manuel | Administrador Solidario | 15/10/2013 | 16/02/2015 |
Vanaclocha Sanchis Carlos | Administrador Solidario | 15/10/2013 | 16/02/2015 |
ACTOS BORME DE ENTRENADORES COMERCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 155, S 8, H V 156052, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 155, S 8, H V 156052, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 155, S 8, H V 156052, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 155, S 8, H V 156052, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 155, S 8, H V 156052, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: NAYADES 2013 SL
- 1.- La realización y/o intermediación de todo tipo de formación para todo tipo de organizaciones públicas, privadas, lucrativas, no lucrativas, asociaciones, empresas de todo tipo y personas físicas, así como la formación out-door. 2.- La formación en comercio a particulares y empresas, y el asesora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 154, S 8, H V 156052, I/A 3 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-46
Empresa: NAYADES 2013 SL
- ENTRENADORES COMERCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 154, S 8, H V 156052, I/A 3 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-46
Empresa: NAYADES 2013 SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 154, S 8, H V 156052, I/A 2 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Empresa: NAYADES 2013 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 154, S 8, H V 156052, I/A 2 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Empresa: NAYADES 2013 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9691, L 6973, F 154, S 8, H V 156052, I/A 2 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46