ELNOS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Crril Condesa, 58
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social ELNOS SPAIN SL
CIF B01655190
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/06/2020
Nombres Anteriores
- NAVITELNOS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario NAVITACUM SL
VINCULACIONES DE ELNOS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELNOS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Sanchez Orenes | Administrador Solidario | 12/05/2022 | 16/12/2022 |
Alvaro Sanchez Orenes | Liquidador Unico | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Francisco Gonzalez Otero | Administrador Solidario | 30/06/2020 | 16/12/2022 |
NAVITACUM SL | Socio Unico | 12/05/2022 | 16/12/2022 |
Victor Guerra Garcia | Administrador Solidario | 30/06/2020 | 12/05/2022 |
ACTOS BORME DE ELNOS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 215, S 8, H MU102029, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-30
Empresa: NAVITELNOS SL
- ELNOS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 214, S 8, H MU102029, I/A 2 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-30
Empresa: NAVITELNOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 214, S 8, H MU102029, I/A 1 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-30