NAVIRAIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arcipreste Esteban Diaz, 30
Código Postal 30510
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAVIRAIT SL
CIF B73659955
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Agustin Ferrandiz Valera
VINCULACIONES DE NAVIRAIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVIRAIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agustin Ferrandiz Valera | Apoderado | 14/02/2014 | 20/01/2022 |
Agustin Ferrandiz Valera | Socio Unico | 17/02/2010 | 20/01/2022 |
Maria Josefa Romero Forte | Apoderado | 11/05/2010 | 20/01/2022 |
Maria Josefa Romero Forte | Administrador Unico | 14/02/2014 | 20/01/2022 |
Maria Josefa Romero Forte | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Agustin Ferrandiz Valera | Administrador Unico | 17/02/2010 | 14/02/2014 |
ACTOS BORME DE NAVIRAIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
- Agencia de viajes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 151, S 8, H MU 72413, I/A 4 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 151, S 8, H MU 72413, I/A 3 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 151, S 8, H MU 72413, I/A 3 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 150, S 8, H MU 72413, I/A 2 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-30