MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
Informe ejecutivo de MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIRAIT SL | Apoderado | 11/05/2010 | 20/01/2022 |
NAVIRAIT SL | Administrador Unico | 14/02/2014 | 20/01/2022 |
NAVIRAIT SL | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
SERTUR YECLA SL | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
SERTUR YECLA SL | Administrador Unico | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
Empresa: SERTUR YECLA SL
Liquidador
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H MU 27693, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Empresa: SERTUR YECLA SL
Administrador Unico
- Maria Josefa Romero Forte
Liquidador
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 136, S 8, H MU 27693, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Empresa: NAVIRAIT SL
Liquidador
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Empresa: NAVIRAIT SL
Administrador Unico
- Maria Josefa Romero Forte
Liquidador
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 152, S 8, H MU 72413, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-30
Empresa: NAVIRAIT SL
Administrador Unico
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 151, S 8, H MU 72413, I/A 3 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
Empresa: NAVIRAIT SL
Apoderado
- Maria Josefa Romero Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 150, S 8, H MU 72413, I/A 2 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-30
Información de MARIA JOSEFA ROMERO FORTE
Mostramos los datos de MARIA JOSEFA ROMERO FORTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JOSEFA ROMERO FORTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos