NAVAYUNCOSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NAVAYUNCOSA SA
CIF A28421469
Capital Social 1500000.0 Euros
Actividad Cultivo de frutos con hueso y pepitas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ruiz Rubio Victor
Propietario INVERLASA SL
VINCULACIONES DE NAVAYUNCOSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVAYUNCOSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERLASA SL | Socio Unico | 11/07/2013 | 20/01/2015 |
Lafita Gonzalez-gallarza Maria Rosario Fatima | Apoderado | 12/07/2013 | 20/01/2015 |
Ruiz Rubio Victor | Administrador Unico | 11/07/2013 | 20/01/2015 |
Gomez Diaz Ana | Apoderado | 12/07/2013 | |
Gomez Diaz Angela | Apoderado | 12/07/2013 | |
Gomez De La Flor Delfin | Presidente | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
Gomez De La Flor Delfin | Consejero Delegado | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
Gomez De La Flor Delfin | Consejero | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
Gomez Diaz Ana | Consejero | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
Gomez Diaz Angela | Secretario | 06/07/2012 | 11/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVAYUNCOSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 187, S 8, H M 75654, I/A 29 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 187, S 8, H M 75654, I/A 29 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Capital Anterior: | 1.262.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 237.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 187, S 8, H M 75654, I/A 28 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-28
- Sociedades absorbidas: BODEGAS DEL FRESNO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 185, S 8, H M 75654, I/A 27 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
Capital Anterior: | 450.750,00 | Euros |
Aumento de capital: | 811.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.262.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 180,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30814 , F 185, S 8, H M 75654, I/A 26 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 174, S 8, H M 75654, I/A 25 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 174, S 8, H M 75654, I/A 24 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 174, S 8, H M 75654, I/A 23 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
- C/ CAPITAN HAYA, 1 - PISO 9º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 172, S 8, H M 75654, I/A 22 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: se da nueva una nueva redacción a los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva Ley de Sociedades de Capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 172, S 8, H M 75654, I/A 22 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28