BODEGAS DEL FRESNO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BODEGAS DEL FRESNO SA
CIF A82940768
Capital Social 335500.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ruiz Rubio Victor
Propietario NAVAYUNCOSA SA
VINCULACIONES DE BODEGAS DEL FRESNO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS DEL FRESNO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lafita Gonzalez-gallarza Maria Rosario Fatima | Apoderado | 13/05/2013 | 16/09/2013 |
NAVAYUNCOSA SA | Socio Unico | 13/05/2013 | 16/09/2013 |
Ruiz Rubio Victor | Administrador Unico | 13/05/2013 | 16/09/2013 |
Gomez De La Flor Delfin | Administrador Unico | 06/07/2012 | 13/05/2013 |
Gomez Diaz Ana | Apoderado | 13/05/2013 |
ACTOS BORME DE BODEGAS DEL FRESNO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 16, S 8, H M 277223, I/A 14 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 16, S 8, H M 277223, I/A 14 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
Capital Anterior: | 122.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 213.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 335.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 175,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 16, S 8, H M 277223, I/A 13 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 16, S 8, H M 277223, I/A 12 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 15, S 8, H M 277223, I/A 11 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 15, S 8, H M 277223, I/A 10 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
- C/ CAPITAN HAYA 1 9º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 15, S 8, H M 277223, I/A 9 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 15, S 8, H M 277223, I/A 9 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 15, S 8, H M 277223, I/A 9 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16323 , F 14, S 8, H M 277223, I/A 8 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28