NAVARTOUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social NAVARTOUR SL
CIF B31814445
Capital Social 86600.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 24/03/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NAVARTOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVARTOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Perez Roberto | Liquidador Unico | 01/02/2013 | 01/03/2013 |
Azpiroz Echecolenea Maria Soledad | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 01/02/2013 |
Ramos Perez Roberto | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 01/02/2013 |
Ramos Perez Roberto | Administrador Unico | 16/01/2012 | 07/03/2012 |
Azpiroz Echecolenea Maria Soledad | Administrador Solidario | 31/01/2011 | 16/01/2012 |
Ramos Perez Roberto | Administrador Solidario | 31/01/2011 | 16/01/2012 |
Ramos Perez Roberto | Administrador Unico | 31/01/2011 |
ACTOS BORME DE NAVARTOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 10 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 10 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Capital Anterior: | 80.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 86.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 8 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-31
- Ratificación de todas las actuaciones llevadas a cabo, en representación de la sociedad, por el administrador único saliente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31