AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARROCERIAS JAZ SA | Apoderado | 05/03/2015 | |
NAVARTOUR SL | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 01/02/2013 |
NAVARTOUR SL | Administrador Solidario | 31/01/2011 | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
Empresa: CARROCERIAS JAZ SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Azpiroz Echecolenea Amaya
- Azpiroz Echecolenea Maria Soledad
- Azpiroz Madoz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 27, S 8, H NA 2517, I/A 29 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-31
Empresa: NAVARTOUR SL
Administrador Solidario
- Azpiroz Echecolenea Maria Soledad
- Ramos Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-31
Empresa: NAVARTOUR SL
Administrador Solidario
- Azpiroz Echecolenea Maria Soledad
- Ramos Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 151, S 8, H NA 20938, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
Empresa: NAVARTOUR SL
Administrador Solidario
- Azpiroz Echecolenea Maria Soledad
- Ramos Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 150, S 8, H NA 20938, I/A 6 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-31
Empresa: NAVARTOUR SL
Administrador Solidario
- Azpiroz Echecolenea Maria Soledad
- Ramos Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 150, S 8, H NA 20938, I/A 4 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-31
Información de AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPIROZ ECHECOLENEA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos