NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA
CIF A31586951
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL
VINCULACIONES DE NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrizabalaga Rodriguez Jose Ignacio | Consejero | 02/02/2010 | 30/09/2011 |
AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL | Auditor | 24/07/2009 | 30/09/2011 |
Ayesa Usabiaga Jose Antonio | Consejero | 24/07/2009 | 30/09/2011 |
CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL | Socio Unico | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
Eciolaza Carballo Andres | Consejero Delegado | 30/09/2011 | |
Eciolaza Carballo Andres | Consejero | 30/09/2011 | |
Eciolaza Carballo Andres | Apoderado | 30/09/2011 | |
Erice Aguirre Javier | Apoderado | 30/09/2011 | |
Goñi Rodriguez Jose Raul | Consejero | 24/07/2009 | 30/09/2011 |
Grau Lasheras Juan Jose | Consejero | 24/07/2009 | 30/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-31
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 21 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 174, S 8, H NA011760, I/A00020 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 174, S 8, H NA011760, I/A00020 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-171-31