ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
Informe ejecutivo de ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA | Consejero | 05/03/2020 | 16/01/2024 |
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA | Consejero | 30/12/2011 | 31/10/2016 |
NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL SA | Consejero | 24/07/2009 | 30/09/2011 |
VINCULACIONES DE ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
Empresa: GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Gomez Lopez Itziar
- Muñoz Trigo Pablo
- Zuazo Onagoitia Pedro
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 161, S 8, H NA 4598, I/A 113 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-31
Empresa: GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Eraso Centelles Enrique
- Giralda Carrera Gloria
- Gomez Lopez Itziar
- Muñoz Trigo Pablo
- Zuazo Onagoitia Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 88, S 8, H NA 4598, I/A 107 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-31
Empresa: GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Eraso Centelles Enrique
- Zuazo Onagoitia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 84, S 8, H NA 4598, I/A 96 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-31
Empresa: GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Eraso Centelles Enrique
- Zuazo Onagoitia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 83, S 8, H NA 4598, I/A 91 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-31
Empresa: GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA
Consejero
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 80, S 8, H NA 4598, I/A 81 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 175, S 8, H NA 11760, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-31
Auditor
Consejero
- Ayesa Usabiaga Jose Antonio
- Goñi Rodriguez Jose Raul
- Grau Lasheras Juan Jose
- Vera Janin Javier
- Zuazo Onagoitia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 174, S 8, H NA011760, I/A00019 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-31
Consejero
- Ayesa Usabiaga Jose Antonio
- Goñi Rodriguez Jose Raul
- Grau Lasheras Juan Jose
- Vera Janin Javier
- Zuazo Onagoitia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 174, S 8, H NA011760, I/A00019 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-31
Información de ZUAZO ONAGOITIA PEDRO
Mostramos los datos de ZUAZO ONAGOITIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUAZO ONAGOITIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos