ALMANTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 12
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMANTES SL
CIF B79941035
Capital Social 408994.16 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- NAVA ALTA SL
VINCULACIONES DE ALMANTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMANTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Alcazar Silvela Diego | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2016 | |
Del Alcazar Silvela Diego | Consejero | 03/08/2016 | |
Roger Rull Maria Consuelo | Consejero | 03/08/2016 | |
Rubio Luceño Isabel | Consejero | 03/08/2016 | |
Solano Rodriguez-losada Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2016 | |
Solano Rodriguez-losada Francisco Javier | Presidente | 03/08/2016 | |
Solano Rodriguez-losada Francisco Javier | Consejero | 03/08/2016 | |
Solano Rodriguez-losada Javier | Liquidador | 03/08/2016 | 03/08/2016 |
Gomez Espinosa De Los Monteros Antonio | Apoderado Solidario | 17/06/2009 | 20/11/2012 |
Vergara Dauden Jose | Apoderado Solidario | 17/06/2009 | 20/11/2012 |
ACTOS BORME DE ALMANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 63, S 8, H M 21638, I/A 18 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 63, S 8, H M 21638, I/A 18 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 63, S 8, H M 21638, I/A 18 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30441 , F 63, S 8, H M 21638, I/A 18 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
- SE OMITIO POR ERROR LA PUBLICACION DE LA INSCRIPCION 14& DE DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD POR FUSION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10195 , F 211, S 8, H M 2609, I/A 14 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10195 , F 211, S 8, H M 2609, I/A 14 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2016-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10195 , F 211, S 8, H M 2609, I/A 14 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: NAVA ALTA SL
- Sociedades absorbidas: ALMANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15845 , F 216, S 8, H M 21638, I/A 17 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: NAVA ALTA SL
- ALMANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15845 , F 216, S 8, H M 21638, I/A 17 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: NAVA ALTA SL
- Absorbidas: ALMANTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (20/04/2012)
CVE: BORME-B-2012-83-28