NAUTILO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 12
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAUTILO SPAIN SL
CIF B86710266
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NAUTILO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAUTILO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Rubio Jose Antonio | Liquidador | 27/07/2015 | 01/12/2015 |
Blanco Ortiz Fabian | Consejero | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
Martinez Rubio Jose Antonio | Presidente | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
Martinez Rubio Jose Antonio | Consejero Delegado | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
Martinez Rubio Jose Antonio | Consejero | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
Martinez Vial Maria Jose | Consejero | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
Pelegrin Martinez Canales Amalia | Secretario No Consejero | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
ACTOS BORME DE NAUTILO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 192, S 8, H M 558772, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 192, S 8, H M 558772, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 192, S 8, H M 558772, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 192, S 8, H M 558772, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 187, S 8, H M 558772, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 12 4º (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/04/13
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FORMACION EN TODOS LOS CAMPOS Y SECTORES. LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y SERVICIOS PROPIOS DE LAS PROFESIONES DE AYUDA, MENTOR, CONSEJERO O GUIA COACHING Y MENTORING EN TODOS LOS CAMPOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 187, S 8, H M 558772, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28