PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
Informe ejecutivo de PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENARIA SA | Vcsec.no.Con | 20/07/2010 | 20/07/2017 |
DESTILERIA URBANA SL | Consejero | 05/12/2016 | 18/05/2017 |
NAUTILO SPAIN SL | Secretario No Consejero | 10/05/2013 | 27/07/2015 |
ONO MIDCO SA | Vicesecretario No Consejero | 24/03/2010 | 27/06/2012 |
VODAFONE ONO SA | Vicesecretario No Consejero | 24/03/2010 | 27/06/2012 |
GRUPO CORPORATIVO ONO SA | Vicesecretario No Consejero | 07/04/2010 | 30/05/2012 |
TENARIA SA | Vicesecretario No Consejero | 23/05/2012 |
VINCULACIONES DE PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
Empresa: UNIQUE SPIRITS SL
Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32567 , F 160, S 8, H M 571160, I/A 11 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Empresa: UNIQUE SPIRITS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Heredia Javier
- Morillo Baro Ramon
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32567 , F 158, S 8, H M 571160, I/A 9 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: NAUTILO SPAIN SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 192, S 8, H M 558772, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: NAUTILO SPAIN SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31044 , F 187, S 8, H M 558772, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: ONO MIDCO SA
Vicesecretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22717 , F 18, S 8, H M 406404, I/A 13 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Empresa: CABLEUROPA SA
Vicesecretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 36, S 8, H M 410376, I/A 101 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Empresa: GRUPO CORPORATIVO ONO SA
Vicesecretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23573 , F 83, S 8, H M 259538, I/A 94 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-28
Empresa: TENARIA SA
Vicesecretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 108, S 8, H NA 16261, I/A 117 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-31
Empresa: TENARIA SA
Vcsec.no.Con
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 99, S 8, H NA016261, I/A00097 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: GRUPO CORPORATIVO ONO SA
Vicesecretario No Consejero
- Pelegrin Martinez Canales Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23573 , F 67, S 8, H M 259538, I/A 77 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
VER MAS ACTOS
Información de PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA
Mostramos los datos de PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELEGRIN MARTINEZ CANALES AMALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos