NATURUEL CORPORACION AGROALIMENTARIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social NATURUEL CORPORACION AGROALIMENTARIA SL
CIF B44196426
Capital Social 9438000.0 Euros
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 27/02/2004
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE NATURUEL CORPORACION AGROALIMENTARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURUEL CORPORACION AGROALIMENTARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/03/2011 | 09/09/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/03/2010 | 09/09/2014 |
Morte Murillo Jorge Alberto | Liquidador Mancomunado | 29/04/2013 | 09/09/2014 |
Vicente Pascual Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 29/04/2013 | 09/09/2014 |
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON | Consejero | 29/04/2013 | |
CAJA RURAL DE TERUEL SCOOP DE CREDI | Consejero | 29/04/2013 | |
Campos Palomar Salvador | Consejero | 29/04/2013 | |
Garces Gambaro Clemente | Presidente | 29/04/2013 | |
Garces Gambaro Clemente | Consejero Delegado | 29/04/2013 | |
Garces Gambaro Clemente | Consejero | 29/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NATURUEL CORPORACION AGROALIMENTARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242, L 242, F 60, S 8, H TE 3690, I/A 18 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-44
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242, L 242, F 60, S 8, H TE 3690, I/A 18 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-44
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 216, S 8, H TE 3690, I/A 17 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 216, S 8, H TE 3690, I/A 16 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-44
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 216, S 8, H TE 3690, I/A 16 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 216, S 8, H TE 3690, I/A 16 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Como consecuencia de la reducción del capital social, se modifica la redacción del artículo7º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214, L 214, F 141, S 8, H TE 3690, I/A 15 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-44
Capital Anterior: | 5.808.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.630.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.438.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214, L 214, F 141, S 8, H TE 3690, I/A 15 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Como consecuencia de la reducción del capital social, se modifica la redacción del artículo7º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214, L 214, F 141, S 8, H TE 3690, I/A 14 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-44
Capital Anterior: | 10.560.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.752.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.808.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214, L 214, F 141, S 8, H TE 3690, I/A 14 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-44