SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES FISCALES DE TERUEL SL | Administrador Solidario | 07/06/2023 |
VINCULACIONES DE SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: CONSULTORES FISCALES DE TERUEL SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Mateo Ana Maria
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208, L 208, F 191, S 8, H TE 2135, I/A 17 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-44
Empresa: CONSULTORES FISCALES DE TERUEL SL
Administrador Unico
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171, L 171, F 40, S 8, H TE 2135, I/A 14 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-44
Consejero Delegado
Consejero
- Febrero Frances Eva Maria
- Sancho Perez Maria Del Carmen
- TERUEL AHORA SA
Presidente
Secretario
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 184, F 112, S 8, H TE 2398, I/A 20 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-44
Consejero Delegado
Consejero
- Febrero Frances Eva Maria
- Sancho Perez Maria Del Carmen
- TERUEL AHORA SA
Presidente
Secretario
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 184, F 111, S 8, H TE 2398, I/A 18 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-44
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 184, F 111, S 8, H TE 2398, I/A 18 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 216, S 8, H TE 3690, I/A 16 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-44
Empresa: CONSULTORES FISCALES DE TERUEL SL
Administrador Unico
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150, L 150, F 22, S 8, H TE 726, I/A 7 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-44
Empresa: GESTION RURAL DE TERUEL SL
Administrador Unico
- Sancho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171, L 171, F 34, S 8, H TE 2135, I/A 12 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-44
Información de SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos