NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Razón Social NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL
CIF B85513638
Capital Social 28600.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 26/08/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez-mendizabal Turmo Rafael | Apoderado | 15/11/2012 | 21/11/2023 |
De La Puente Perales Francisco | Apoderado | 22/12/2009 | 21/11/2023 |
Jerome Mat | Apoderado | 15/11/2012 | 21/11/2023 |
Marcel Goya | Administrador Unico | 29/10/2013 | 21/11/2023 |
Marcel Goya | Liquidador | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
Martinez Paños Jose Gabriel | Apoderado | 15/11/2012 | 21/11/2023 |
Martinez Paños Jose Gabriel | Apoderado | 22/12/2009 | 21/11/2023 |
Ramallo Montis Alonso | Apoderado | 22/12/2009 | 21/11/2023 |
Solana Hernandez-sampelayo Ana | Apoderado Solidario | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
Suarez De Centi Martinez Luis | Apoderado | 22/12/2009 | 21/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 11 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.14.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 10 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 106, S 8, H B 373199, I/A 10 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 105, S 8, H B 373199, I/A 9 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 104, S 8, H B 373199, I/A 8 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 104, S 8, H B 373199, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 104, S 8, H B 373199, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08