VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
Informe ejecutivo de VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANJI GESTION SL | Apoderado Solidario | 20/09/2017 | |
SUGARSU ESPAÑA GESTION SL | Apoderado | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
Empresa: JSS REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Armero Montes Diego
- Castillo Echevarria Rafael
- Castillo Echevarria Rafael
- Fakiri Jamila
- Maestro Marti Angel
- Maestro Marti Angel
- Rodriguez Ponga Linares Jose Maria
- Rodriguez Rivero Juan
- Rodriguez Rivero Juan
- Viana Barral Victor
- Villalon Perez- Artacho Julia
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40228 , F 219, S 8, H M 662459, I/A 16 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: LAS TABLAS 40 MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Castillo Echevarria Rafael
- Fakiri Jamila
- Maestro Marti Angel
- Rodriguez Rivero Juan
- Viana Barral Victor
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37250 , F 189, S 8, H M 664384, I/A 12 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: GLOBAL MOYOGI SL
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Castillo Echevarria Rafael
- Maestro Marti Angel
- Rodriguez Ponga Linares Jose Maria
- Rodriguez Rivero Juan
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37114 , F 170, S 8, H M 662459, I/A 6 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Apoderado Solidario
- Alvarez-mendizabal Turmo Rafael
- Martin Samaniego Victor Manuel
- Medrano Martinez Roberto
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 224, S 8, H SS 34318, I/A 19 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-20
Empresa: GLOBAL NEAGARI SL
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Castillo Echevarria Rafael
- Maestro Marti Angel
- Rodriguez Rivero Juan
- Viana Barral Victor
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37250 , F 182, S 8, H M 664384, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: GLOBAL MOYOGI SL
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Castillo Echevarria Rafael
- Maestro Marti Angel
- Rodriguez Rivero Juan
- Viana Barral Victor
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37114 , F 168, S 8, H M 662459, I/A 3 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Empresa: CURUEÑO GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30201 , F 145, S 8, H M 543644, I/A 4 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Apoderado Solidario
- Alvarez-mendizabal Turmo Rafael
- Martin Samaniego Victor Manuel
- Medrano Martinez Roberto
- Villalon Perez- Artacho Julia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 222, S 8, H SS 34318, I/A 12 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: TANJI GESTION SL
Apoderado Solidario
- Atienza Perez Rosa Maria
- Sanchez Ventura Javier Colino
- Viana Barral Victor
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29884 , F 93, S 8, H M 537772,8 , I/ 8 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL
Apoderado
- Alvarez-mendizabal Turmo Rafael
- Jerome Mat
- Martinez Paños Jose Gabriel
- Suarez De Centi Martinez Luis
- Villalon Perez- Artacho Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40735 , F 105, S 8, H B 373199, I/A 9 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA
Mostramos los datos de VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALON PEREZ- ARTACHO JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos